quinta-feira, 9 de julho de 2009

DICAS DE CÁLCULOS

Um dos grandes problemas que nós professores de matemática nos deparamos hoje em dia é o fato de nossos alunos errarem os cálculos mais simples.

Quando digo mais simples, estou me referindo a operações elementares, fatos fundamentais das 4 operações básicas ( adição, subtração, multiplicação e divisão).Neste caso, precisamos então retornar, no ano de escolaridade que for, e trabalhar esses aspectos e incentivar a sua memorização após o entendimento do processo.

Geralmente, perde-se muito tempo com os cálculos matemáticos elementares.
A memorização dos fatos se faz necesssário para facilitar e agilizar os cálculos e ela só é conseguida com dedicação, estudo e treino.

Veja algumas dicas para ajudar a melhorar a velocidade nos cálculos.Mas lembre-se você deve saber os fatos fundamentais ou seja, a antiga tabuada.


  • Multiplicações com 10, são fáceis, certo ?
Afinal, basta acrescentar um zero do lado direito do número se este for inteiro.
Por ex: 3×10= 30; 45 x 10 = 450 ; 127 x 10= 1270
  • E multiplicar pelo número 11 ?
Quanto é 26 x 11 ? Aqui vai o truque infalível.
Pegue o número inicial (26) e imagine um espaço entre os dois dígitos (2_6).
Adicione esses dígitos e ponha-os nesse espaço (2_(2+6)_6). Resultado : 286
Agora é com você, só treinar! Quanto é 32 x 11? E 42 x 11? ......E se for 76 x 11= ?
Uma pergunta:
Como é feita a multiplicação com um número de 3 ordens?
Por 234x 11=? Quem pode explicar como se faz?

  • Sabe como calcular o quadrado de números terminados com 5 ?
    Simples. Veja o exemplo com o número 35 :
    35 x 35 = ?
    Pegue o primeiro número (3), adicione 1 (3+1=4) e os multiplique (3×4).
    Junte o resultado (12) com o número 25 e pronto : 1225.
    Funciona sempre. Faça você mesmo o teste!

3 comentários:

  1. Como é feita a multiplicação com um número de 3 ordens?
    Por 234x 11=? Quem pode explicar como se faz?

    Veja como se faz

    234x11= 2574, vc repete o 2 e o 4, o 3 soma com o 2 dois e tbm soma com o 4.
    2(2+3)(3+4)4=2574

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Valeu!!
      Muito bem !!!
      Obrigada pela participação!

      Excluir
  2. Como é feita a multiplicação com um número de 3 ordens?
    Por 234x 11=? Quem pode explicar como se faz?

    Veja como se faz

    234x11= 2574, vc repete o 2 e o 4, o 3 soma com o 2 dois e tbm soma com o 4.
    2(2+3)(3+4)4=2574

    ResponderExcluir